索引号 | 12341600485891859M/202409-00002 | 组配分类 | 领导简介 |
发布机构 | 亳州工业学校 | 主题分类 | 科技、教育、法治 / 公民 / 报告 |
有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
名称 | 张秀礼(亳州工业学校党总支书记) | 文号 | 无 |
生成日期 | 2024-09-18 | 发布日期 | 2024-09-18 |
张秀礼 亳州工业学校党总支书记 男 1975年6月出生 中共党员 安徽亳州人 本科学历
1995年7月——2009年7月 亳州工业学校任教
2009年7月——2017年7月 亳州市教育局办公室工作
2017年7月——2021年4月 亳州市教育局电教馆工作 2018年10月起任电教馆副馆长
2021年4月——2023年12月 任亳州市教育装备技术管理中心主任
2023年1月至今任亳州市教育局宣传教育中心主任
2024年8月 任亳州工业学校党总支书记